ホーム > 会社情報 > 役員紹介 > 常勤監査役 平野 肇 役員紹介 略歴(2023年4月1日現在) 常勤監査役 平野 肇 1979年4月 三菱商事(株)入社 2010年4月 執行役員 石油事業本部長 2013年4月 執行役員 天然ガス事業本部 副本部長 2014年4月 常務執行役員 天然ガス事業本部長 2015年4月 常務執行役員 エネルギー事業グループCOO 2016年4月 常務執行役員 エネルギー事業グループCEO(2018年3月退任) 2018年4月 当社顧問(2019年6月退任) 2019年6月 常勤監査役(現職)