董事介绍
简历(截至2024年6月21日)
1982年4月 | 三菱商事株式会社入职 |
---|---|
2014年4月 | 执行董事 风险管理部长 |
2017年4月 | 执行董事 事业投资总括部长 |
2018年1月 | 常务执行董事 行政担当董事(日本国内)、关西分公司总经理 |
2018年6月 | 董事 常务执行董事 行政担当董事(日本国内)、 关西分公司总经理 |
2019年4月 | 董事 常务执行董事 复合城市开发部门CEO |
2019年6月 | 常务执行董事 复合城市开发部门CEO |
2022年4月 | 专职顾问(2022年6月卸任) |
2022年6月 | 专职监事 |
2024年6月 | 董事 专职监事等委员(现任) |